MARTIN MARTIN ROSA MARIA
Informe ejecutivo de MARTIN MARTIN ROSA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTIN MARTIN ROSA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TESO DURATON SL | Socio Unico | 19/08/2019 | |
TESO DURATON SL | Apoderado | 19/08/2019 | |
MIA ADVANCED SYSTEMS SL | Apoderado | 28/11/2018 | |
CENTRO ESPECIAL TUTELAR SL | Apoderado | 06/11/2013 | |
INFOMARKTEL SRL | Apoderado | 15/10/2012 | |
MARKTEL GLOBAL SERVICES SA | Apoderado | 11/10/2012 | |
MARKTEL TELESERVICIOS SL | Apoderado | 04/10/2012 | |
MKT OUTSOURCING SL | Apoderado | 03/10/2012 |
VINCULACIONES DE MARTIN MARTIN ROSA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN MARTIN ROSA MARIA
Empresa: TESO DURATON SL
Apoderado
- Martin Martin Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 503 , F 197, S 8, H SA 17671, I/A 2 (19/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-166-37
Empresa: TESO DURATON SL
Socio Único
- Martin Martin Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 503 , F 195, S 8, H SA 17671, I/A 1 (19/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-166-37
Empresa: MIA ADVANCED SYSTEMS SL
Apoderado
- Martin Martin Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38334 , F 135, S 8, H M 682073, I/A 2 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-233-28
Empresa: CENTRO ESPECIAL TUTELAR SL
Apoderado
- Martin Martin Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21132 , F 91, S 8, H M 375211, I/A 9 (06/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-218-28
Empresa: INFOMARKTEL SRL
Apoderado
- Martin Martin Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21651 , F 201, S 8, H M 385457, I/A 11 (15/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-205-28
Apoderado
- Martin Martin Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13987 , F 44, S 8, H M 229293, I/A 23 (11/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-205-28
Empresa: MARKTEL TELESERVICIOS SL
Apoderado
- Martin Martin Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18094 , F 121, S 8, H M 312948, I/A 10 (04/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-202-28
Empresa: TELEMARKTEL FORMACION SL
Apoderado
- Martin Martin Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18094 , F 187, S 8, H M 312949, I/A 10 (05/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-200-28
Empresa: MARKTEL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SL
Apoderado
- Martin Martin Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28052 , F 197, S 8, H M 505530, I/A 3 (03/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-199-28
Empresa: PROMOCIONES BARCIA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Barcia Rosello Pedro Antonio
- Barcia Rossello Andres
- Martin Martin Rosa Maria
Presidente
Secretario
- Martin Martin Rosa Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20318 , F 71, S 8, H M 150306, I/A 9 (27/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-106-28
Información de MARTIN MARTIN ROSA MARIA
Mostramos los datos de MARTIN MARTIN ROSA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN MARTIN ROSA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos