MARTIN MARTIN MARIA JESUS
Informe ejecutivo de MARTIN MARTIN MARIA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTIN MARTIN MARIA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJA LABORAL POPULAR SCC | Apoderado Solidario | 18/04/2024 | |
EMET AUDITORES SL | Administrador Unico | 07/08/2014 | |
PROCORE OBRAS SL | Apoderado | 15/06/2009 |
VINCULACIONES DE MARTIN MARTIN MARIA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN MARTIN MARIA JESUS
Empresa: CAJA LABORAL POPULAR SCC
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2264 , F 149, S 8, H SS 31616, I/A 292 (18/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-20
Empresa: LAS VIÑAS DE MUNTANER SL
Administrador Mancomunado
- Martin Martin Maria Jesus
- Rodriguez Martin Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44605 , F 168, S 8, H B 460955, I/A 2 (07/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-178-08
Empresa: LAS VIÑAS DE MUNTANER SL
Administrador Mancomunado
- Martin Martin Maria Jesus
- Rodriguez Martin Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44605 , F 168, S 8, H B 460955, I/A 1 (29/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-3-08
Empresa: EMET AUDITORES SL
Administrador Unico
- Martin Martin Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32569 , F 1, S 8, H M 586203, I/A 1 (07/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-157-28
Empresa: CAJA LABORAL POPULAR SCC
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2253 , F 92, S 8, H SS 31616, I/A 23 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-66-20
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alvarez Quintana Ana Carmen
- Cabezas Veleta Miguel
- Carretero Saez Pedro Antonio
- Comi Nicolau Roser
- Cortes Bel Manuel
- Diaz Cachinero Juan Pedro
- Falcon Lujan Cristina Rosario
- Frutos Muñoz Alvaro Jorge
- Gili Gabirondo David
- Gonzalez Martinez Jose Maria
- Gonzalez Sanz Maria Victoria
- Goya Alcaraz Joaquin Andres
- Infiesta Picazo Juan Luis
- Liñan Garcia Cecilio
- Lopez Cozar Castilla Francisco Jose
- Muiños Rodriguez Maria Teresa
- Pinedo Calvo Rebeca
- Quiros Medina Maria Isabel
- Ramirez Delgado Miguel Angel
- Ramos Chao Raquel
- Saldaña Giralt Belen
- Torres Diez Roberto
- Torres Escoda Monica
- Urgel Garcia Alfredo
- Zafra Nuñez Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31576 , F 131, S 8, H M 52461, I/A 514 (25/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-28
Empresa: PROCORE OBRAS SL
Apoderado
- Martin Martin Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26754 , F 127, S 8, H M 482095, I/A 2 (15/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-118-28
Información de MARTIN MARTIN MARIA JESUS
Mostramos los datos de MARTIN MARTIN MARIA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN MARTIN MARIA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos