MARTIN MARI WIFREDO
Informe ejecutivo de MARTIN MARI WIFREDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
VINCULACIONES DE MARTIN MARI WIFREDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN MARI WIFREDO
Empresa: FUTURESTAURATION SL
Liquidador
- Martin Mari Wifredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43586 , F 46, S 8, H B 432834, I/A 5 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-106-08
Empresa: BAILEN GRACIA SL
Liquidador
- Martin Mari Wifredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32811 , F 107, S 8, H B 218082, I/A 9 (25/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-08
Empresa: BAILEN GRACIA SL
Administrador Unico
- Martin Mari Wifredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32811 , F 107, S 8, H B 218082, I/A 9 (25/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-08
Empresa: BAILEN GRACIA SL
Administrador Unico
- Martin Mari Wifredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32811 , F 107, S 8, H B 218082, I/A 7 (12/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-08
Empresa: FUTURESTAURATION SL
Liquidador
- Martin Mari Wifredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43586 , F 46, S 8, H B 432834, I/A 4 (23/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-188-08
Empresa: VICSAMON SERVICIOS SL
Administrador Solidario
- Martin Mari Wifredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44849 , F 36, S 8, H B 469312, I/A 2 (16/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-184-08
Empresa: AUTO TECNICAS EN COMPETICION SL
Administrador Unico
- Martin Mari Wifredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2835 , F 182, S 8, H T 47309, I/A 3 (24/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-145-43
Empresa: VICSAMON SERVICIOS SL
Administrador Solidario
- Martin Mari Wifredo
- Sola Grancha Elisabet
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44849 , F 36, S 8, H B 469312, I/A 1 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-106-08
Empresa: AUTO TECNICAS EN COMPETICION SL
Administrador Unico
- Martin Mari Wifredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25047 , F 69, S 8, H B 82690, I/A 5 (11/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-165-08
Información de MARTIN MARI WIFREDO
Mostramos los datos de MARTIN MARI WIFREDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN MARI WIFREDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos