MARTIN MARCOS ANTONIO EMILIANO
Informe ejecutivo de MARTIN MARCOS ANTONIO EMILIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARTIN MARCOS ANTONIO EMILIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
URGENDIS SL | Socio Unico | 29/11/2010 |
VINCULACIONES DE MARTIN MARCOS ANTONIO EMILIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN MARCOS ANTONIO EMILIANO
Empresa: URGENDIS SL
Administrador Unico
- Martin Marcos Antonio Emiliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SA 13669, I/A 2 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-37
Empresa: TERCERA SALUD SL
Liquidador Solidario
- Martin Marcos Antonio Emiliano
- Sanchez Hernandez Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 413 , F 210, S 8, H SA 13709, I/A 2 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-37
Empresa: TERCERA SALUD SL
Administrador Solidario
- Martin Marcos Antonio Emiliano
- Sanchez Hernandez Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 413 , F 210, S 8, H SA 13709, I/A 2 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-37
Empresa: BARROMARCO SL
Administrador Solidario
- Martin Marcos Antonio Emiliano
- Sanchez Hernandez Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 175 , F 94, S 8, H SA 1910, I/A 4 (17/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-37
Empresa: HISPANOLUSA DE GINECOLOGIA SL
Liquidador Mancomunado
- Alvarez Gomez Agustina
- Martin Marcos Antonio Emiliano
- Sanchez Hernandez Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 357 , F 94, S 8, H SA 11278, I/A 2 (28/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-6-37
Empresa: HISPANOLUSA DE GINECOLOGIA SL
Administrador Mancomunado
- Alvarez Gomez Agustina
- Martin Marcos Antonio Emiliano
- Sanchez Hernandez Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 357 , F 94, S 8, H SA 11278, I/A 2 (28/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-6-37
Empresa: TERCERA SALUD SL
Administrador Solidario
- Martin Marcos Antonio Emiliano
- Sanchez Hernandez Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 413 , F 208, S 8, H SA 13709, I/A 1 (27/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-6-37
Empresa: URGENDIS SL
Administrador Unico
- Martin Marcos Antonio Emiliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 412 , F 220, S 8, H SA 13669, I/A 1 (29/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-242-37
Empresa: URGENDIS SL
Socio Único
- Martin Marcos Antonio Emiliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 412 , F 220, S 8, H SA 13669, I/A 1 (29/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-242-37
Información de MARTIN MARCOS ANTONIO EMILIANO
Mostramos los datos de MARTIN MARCOS ANTONIO EMILIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN MARCOS ANTONIO EMILIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos