MARTIN MANCHADO JULIA
Informe ejecutivo de MARTIN MANCHADO JULIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTIN MANCHADO JULIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRABLISA DISTRIBUCION Y SERVICIOS SL | Apoderado | 25/01/2023 | |
BARTOLOME REIG SA | Apoderado Mancomunado | 19/07/2010 |
VINCULACIONES DE MARTIN MANCHADO JULIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN MANCHADO JULIA
Empresa: TRABLISA DISTRIBUCION Y SERVICIOS SL
Apoderado
- Martin Manchado Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2147 , F 210, S 8, H PM 5682, I/A 24 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-07
Empresa: SERVEIS MALLORQUINS 2001 SL
Apoderado Mancomunado
- Gari Horrach Damian
- Martin Manchado Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1804 , F 47, S 8, H PM 37424, I/A 6 (29/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-07
Empresa: SERVEIS MALLORQUINS 2001 SL
Apoderado Mancomunado
- Gari Horrach Damian
- Martin Manchado Julia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1804 , F 47, S 8, H PM 37424, I/A 5 (28/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-218-07
Empresa: BARTOLOME REIG SA
Apoderado Mancomunado
- Martin Manchado Julia
- Reig Segura Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1786 , F 93, S 8, H PM 9333, I/A 10 (19/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-144-07
Información de MARTIN MANCHADO JULIA
Mostramos los datos de MARTIN MANCHADO JULIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN MANCHADO JULIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos