MARTIN MALDONADO JORGE
Informe ejecutivo de MARTIN MALDONADO JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTIN MALDONADO JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CHIRINGUITO MEDITERRANEO SL | Administrador Unico | 14/01/2019 |
VINCULACIONES DE MARTIN MALDONADO JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN MALDONADO JORGE
Empresa: AMADIAS TIMIRO SL
Liquidador
- Martin Maldonado Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA159106, I/A 2 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-106-29
Empresa: AMADIAS TIMIRO SL
Administrador Unico
- Martin Maldonado Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA159106, I/A 2 (28/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-106-29
Empresa: AMADIAS TIMIRO SL
Administrador Unico
- Martin Maldonado Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6004, L 4911, F 163, S 8, H MA159106, I/A 1 (03/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-29
Empresa: CHIRINGUITO MEDITERRANEO SL
Administrador Unico
- Martin Maldonado Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5799, L 4706, F 193, S 8, H MA148674, I/A 1 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-29
Información de MARTIN MALDONADO JORGE
Mostramos los datos de MARTIN MALDONADO JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN MALDONADO JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos