MARTIN MACIAS MARIA JESUS
Informe ejecutivo de MARTIN MACIAS MARIA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTIN MACIAS MARIA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLEAR WIND EOLICA SL | Secretario | 08/08/2013 | 20/12/2018 |
CLEAR WIND EOLICA SL | Consejero | 08/08/2013 | 20/12/2018 |
YARRA DEVELOPS SL | Administrador Unico | 01/04/2014 | 28/02/2018 |
VINCULACIONES DE MARTIN MACIAS MARIA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN MACIAS MARIA JESUS
Empresa: CLEAR WIND EOLICA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Fernandez Auray Dionisio
- Martin Macias Maria Jesus
- Mateache Sacristan Javier
Presidente
Secretario
- Martin Macias Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25006 , F 111, S 8, H M 450300, I/A 8 (20/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-28
Empresa: YARRA DEVELOPS SL
Administrador Unico
- Martin Macias Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32041 , F 186, S 8, H M 576605, I/A 7 (28/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-47-28
Empresa: YARRA DEVELOPS SL
Administrador Unico
- Martin Macias Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32041 , F 183, S 8, H M 576605, I/A 2 (01/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-69-28
Empresa: CLEAR WIND EOLICA SL
Consejero
- Martin Macias Maria Jesus
Secretario
- Martin Macias Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25006 , F 110, S 8, H M 450300, I/A 5 (08/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-156-28
Información de MARTIN MACIAS MARIA JESUS
Mostramos los datos de MARTIN MACIAS MARIA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN MACIAS MARIA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos