MARTIN LUNA OCTAVIO
Informe ejecutivo de MARTIN LUNA OCTAVIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTIN LUNA OCTAVIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OCTAMAR GESTION DE LA CONSTRUCCION SL | Apoderado Solidario | 13/08/2019 |
VINCULACIONES DE MARTIN LUNA OCTAVIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN LUNA OCTAVIO
Empresa: CASALUMAR PROMOCIONES SL
Administrador Unico
- Martin Luna Octavio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1867 , F 147, S 8, H CA 35811, I/A 6 (27/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-85-11
Administrador Unico
- Martin Luna Octavio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1226 , F 134, S 8, H CA 14877, I/A 3 (08/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-11
Apoderado Solidario
- Martin Luna Octavio
- Mula Lopez Moises
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6755 , F 166, S 8, H SE122817, I/A 2 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-159-41
Empresa: CASALUMAR PROMOCIONES SL
Administrador Unico
- Martin Luna Octavio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1867 , F 147, S 8, H CA 35811, I/A 5 (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-11
Empresa: CASALUMAR PROMOCIONES SL
Administrador Solidario
- Martin Luna Octavio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1867 , F 147, S 8, H CA 35811, I/A 5 (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-11
Información de MARTIN LUNA OCTAVIO
Mostramos los datos de MARTIN LUNA OCTAVIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN LUNA OCTAVIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos