MARTIN LOPEZ ANTONIO
Informe ejecutivo de MARTIN LOPEZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 25
Empresas inactivas: 14
CARGOS DE MARTIN LOPEZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANTONIO MARTIN LOPEZ Y OTRA SL | Administrador Solidario | 15/03/2024 | |
RIHOR SA | Consejero Delegado Solidario | 02/01/2023 | |
RIHOR SA | Presidente | 02/01/2023 | |
RIHOR SA | Consejero | 02/01/2023 | |
FRENOS Y MANTENIMIENTOS SL | Administrador Unico | 19/05/2020 | |
COMERCIAL TISSUAN SL | Apoderado | 14/02/2020 | |
ALLIANCE HEALTHCARE ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/01/2019 | |
RIHOR SA | Consejero | 07/11/2016 | |
TRANSPORTES MARPLAZA SL | Administrador Unico | 24/01/2014 | |
MARLOBAN 2000 SL | Apoderado | 11/06/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MARTIN LOPEZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN LOPEZ ANTONIO
Empresa: ANTONIO MARTIN LOPEZ Y OTRA SL
Administrador Solidario
- Martin Lopez Antonio
- Martin Pedrero Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34825 , F 41, S 8, H M 626356, I/A 3 (15/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-59-28
Empresa: ANTONIO MARTIN LOPEZ Y OTRA SL
Administrador Unico
- Martin Lopez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34825 , F 41, S 8, H M 626356, I/A 3 (15/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-59-28
Empresa: ANTONIO MARTIN LOPEZ Y OTRA SL
Socio Único
- Martin Lopez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34825 , F 41, S 8, H M 626356, I/A 2 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-28
Empresa: RIHOR SA
Consejero Delegado Solidario
- Martin Lopez Antonio
- Morales Moreno Elena Margarita
Consejero
- Martin Lopez Antonio
- Morales Moreno Elena Margarita
Presidente
- Martin Lopez Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36669 , F 196, S 8, H B 38454, I/A 22 (02/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-08
Empresa: MUEBLES PILAR GRAU SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Grau Ruiz Maria Pilar
- Martin Grau Catalina
- Martin Grau Celia
- Martin Grau Maria Pilar
- Martin Grau Nuria
- Martin Lopez Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 722 , F 197, S 8, H GR 9987, I/A 9 (23/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-18
Empresa: FRENOS Y MANTENIMIENTOS SL
Administrador Unico
- Martin Lopez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35359 , F 75, S 8, H B 264930, I/A 2 (19/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-100-08
Empresa: COMERCIAL TISSUAN SL
Apoderado
- Martin Lopez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 871, L 438, F 110, S 8, H CS 12068, I/A 17 (14/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-12
Empresa: PUBLICMAR SL
Administrador Unico
- Martin Lopez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1254, L 167, F 224, S 8, H MA 7093, I/A 6 (01/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-49-29
Empresa: ALLIANCE HEALTHCARE ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Martin Lopez Antonio
- Ter Veen Martin Arnout
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4269 , F 48, S 8, H Z 6041, I/A 118 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-18-50
Empresa: RIHOR SA
Consejero
- Martin Lopez Antonio
- Morales Moreno Elena Margarita
Presidente
- Martin Lopez Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36669 , F 195, S 8, H B 38454, I/A 20 (07/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-217-08
VER MAS ACTOS
Información de MARTIN LOPEZ ANTONIO
Mostramos los datos de MARTIN LOPEZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN LOPEZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos