MARTIN LOECHES DIAZ JULIAN
Informe ejecutivo de MARTIN LOECHES DIAZ JULIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARTIN LOECHES DIAZ JULIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FINCA EL REBOLCOBO SL | Administrador Solidario | 21/03/2012 | |
FERRETERIA Y ELECTRICIDAD LA JANINA SL | Administrador Solidario | 22/03/2010 | 12/03/2012 |
FUENTE ESQUINA 2000 SL | Administrador Unico | 07/03/2012 | |
FUENTE ESQUINA 2000 SL | Liquidador | 07/03/2012 | 07/03/2012 |
FERRETERIA Y ELECTRICIDAD LA JANINA SL | Administrador Unico | 22/03/2010 |
VINCULACIONES DE MARTIN LOECHES DIAZ JULIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN LOECHES DIAZ JULIAN
Empresa: FINCA EL REBOLCOBO SL
Administrador Solidario
- Martin Loeches Diaz Julian
- Martin Loechez Contera Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19238 , F 58, S 8, H M 336884, I/A 2 (21/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-28
Administrador Solidario
- Martin Loeches Contera Cesar
- Martin Loeches Diaz Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2978 , F 119, S 8, H M 51047, I/A 4 (12/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-28
Empresa: FUENTE ESQUINA 2000 SL
Liquidador
- Martin Loeches Diaz Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14930 , F 54, S 8, H M 248611, I/A 7 (07/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-54-28
Empresa: FUENTE ESQUINA 2000 SL
Administrador Unico
- Martin Loeches Diaz Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14930 , F 54, S 8, H M 248611, I/A 7 (07/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-54-28
Administrador Solidario
- Martin Loeches Contera Cesar
- Martin Loeches Diaz Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2978 , F 117, S 8, H M 51047, I/A 3 (22/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-62-28
Administrador Unico
- Martin Loeches Diaz Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2978 , F 117, S 8, H M 51047, I/A 3 (22/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-62-28
Información de MARTIN LOECHES DIAZ JULIAN
Mostramos los datos de MARTIN LOECHES DIAZ JULIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN LOECHES DIAZ JULIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos