MARTIN LAZARO LUIS
Informe ejecutivo de MARTIN LAZARO LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 18
Empresas activas: 12
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE MARTIN LAZARO LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEHESA DE EL CASAR SL | Representante | 16/07/2024 | |
PATRIMONIAL VALHONDILLO SL | Representante | 14/02/2024 | |
VALDERACRUZ SL | Consejero | 14/02/2024 | |
LUDA CREATE SL | Apoderado | 15/11/2023 | |
LUDA CREATE SL | Consejero | 03/11/2023 | |
MANCIPI SA | Apoderado Solidario | 26/06/2023 | |
AUDENTES CAPITAL SL | Apoderado | 12/05/2021 | |
AUDENTES CAPITAL SL | Consejero | 12/05/2021 | |
TRAPPIT TECNOLOGIAS SL | Administrador Mancomunado | 02/09/2020 | |
LUDA PARTNERS SL | Secretario | 10/06/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MARTIN LAZARO LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN LAZARO LUIS
Empresa: DEHESA DE EL CASAR SL
Representante
- Martin Lazaro Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 345196, I/A 11 (16/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-141-28
Empresa: LUDA CREATE SL
Secretario
- Martin Lazaro Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 807220, I/A 3 (11/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-117-28
Empresa: LUDAPHONE SL
Administrador Unico
- Martin Lazaro Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 696421, I/A 2 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-28
Empresa: PATRIMONIAL VALHONDILLO SL
Presidente
Representante
- Martin Lazaro Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25785 , F 128, S 8, H M 464825, I/A 9 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-28
Empresa: VALDERACRUZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32814 , F 174, S 8, H M 458924, I/A 10 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-28
Empresa: LUDA CREATE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45934 , F 100, S 8, H M 807220, I/A 2 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-28
Empresa: LUDA CREATE SL
Consejero
- De Carvajal Aguilar Daniel
- Martin Lazaro Luis
- Nuyts Francois Emmanuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45934 , F 98, S 8, H M 807220, I/A 1 (03/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-28
Empresa: MANCIPI SA
Apoderado Solidario
- De Carvajal Aguilar Daniel
- Gonzalez Gracia Beatriz
- Martin Lazaro Luis
- Santana Garcia Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45114 , F 58, S 8, H M 793894, I/A 4 (26/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-124-28
Empresa: AUDENTES CAPITAL SL
Apoderado
- De Carvajal Aguilar Daniel
- Martin Lazaro Luis
- Segarra Koester Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41866 , F 144, S 8, H M 741482, I/A 2 (12/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-93-28
Empresa: AUDENTES CAPITAL SL
Consejero
- De Carvajal Aguilar Daniel
- Martin Lazaro Luis
- Segarra Koester Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41866 , F 140, S 8, H M 741482, I/A 1 (12/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-93-28
VER MAS ACTOS
Información de MARTIN LAZARO LUIS
Mostramos los datos de MARTIN LAZARO LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN LAZARO LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos