MARTIN LAVADO MARIA
Informe ejecutivo de MARTIN LAVADO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTIN LAVADO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTERSPORT CCS SA | Apoderado Solidario | 18/01/2021 | 06/11/2023 |
RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA SA | Apoderado Solidario | 15/05/2019 | 09/07/2020 |
VINCULACIONES DE MARTIN LAVADO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN LAVADO MARIA
Empresa: INTERSPORT CCS SA
Apoderado Solidario
- Martin Lavado Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48675 , F 28, S 8, H B 418377, I/A 42 (06/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-217-08
Empresa: INTERSPORT CCS SA
Apoderado Solidario
- Martin Lavado Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47293 , F 192, S 8, H B 418377, I/A 25 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-15-08
Empresa: RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA SA
Apoderado Solidario
- Hernandez Rubio Antonio
- Martin Lavado Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45884 , F 224, S 8, H B 39468, I/A 261 (09/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-08
Empresa: RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA SA
Apoderado Solidario
- Martin Lavado Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45884 , F 219, S 8, H B 39468, I/A 246 (15/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-96-08
Información de MARTIN LAVADO MARIA
Mostramos los datos de MARTIN LAVADO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN LAVADO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos