MARTIN LADERA MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de MARTIN LADERA MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTIN LADERA MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRA.MA.DRID SL | Administrador Unico | 06/07/2021 | |
TRA.MA.DRID SL | Socio Unico | 06/07/2021 | |
MCHANNEL ENTERTAINMENT SL | Socio Unico | 21/05/2015 | |
MCHANNEL ENTERTAINMENT SL | Administrador Unico | 12/08/2010 |
VINCULACIONES DE MARTIN LADERA MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN LADERA MIGUEL ANGEL
Empresa: CONSTRUCCIONES PINOCHO Y MONTAÑA SL
Administrador Unico
- Martin Ladera Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9996 , F 166, S 8, H M 159874, I/A 6 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-28
Empresa: TRA.MA.DRID SL
Administrador Unico
- Martin Ladera Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42082 , F 215, S 8, H M 745112, I/A 1 (06/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-132-28
Empresa: TRA.MA.DRID SL
Socio Único
- Martin Ladera Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42082 , F 215, S 8, H M 745112, I/A 1 (06/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-132-28
Empresa: MCHANNEL ENTERTAINMENT SL
Socio Único
- Martin Ladera Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1371 , F 62, S 8, H TO 26219, I/A 3 (21/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-99-45
Empresa: MCHANNEL ENTERTAINMENT SL
Administrador Unico
- Martin Ladera Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1371 , F 61, S 8, H TO 26219, I/A 2 (12/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-162-45
Información de MARTIN LADERA MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de MARTIN LADERA MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN LADERA MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos