MARTIN HERNANDEZ PABLO
Informe ejecutivo de MARTIN HERNANDEZ PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTIN HERNANDEZ PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PIK BIDE ONA SL | Apoderado | 07/04/2011 | |
CUPRA 95 SL | Apoderado | 07/04/2011 |
VINCULACIONES DE MARTIN HERNANDEZ PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN HERNANDEZ PABLO
Liquidador
- Martin Hernandez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SA 19305, I/A 2 (12/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-181-37
Administrador Unico
- Martin Hernandez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SA 19305, I/A 2 (12/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-181-37
Administrador Unico
- Martin Hernandez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 542 , F 160, S 8, H SA 19305, I/A 1 (16/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-205-37
Empresa: CUPRA 95 SL
Apoderado
- Martin Hernandez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491 , F 18, S 8, H SS 9617, I/A 8 (07/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-75-20
Empresa: PIK BIDE ONA SL
Apoderado
- Martin Hernandez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1804 , F 181, S 8, H SS 17174, I/A 5 (07/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-75-20
Empresa: CUPRA 95 SL
Administrador Unico
- Martin Hernandez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491 , F 18, S 8, H SS 9617, I/A 7 (23/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-64-20
Empresa: PIK BIDE ONA SL
Administrador Unico
- Martin Hernandez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1804 , F 181, S 8, H SS 17174, I/A 4 (23/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-64-20
Información de MARTIN HERNANDEZ PABLO
Mostramos los datos de MARTIN HERNANDEZ PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN HERNANDEZ PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos