MARTIN HERNANDEZ MARIANO
Informe ejecutivo de MARTIN HERNANDEZ MARIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARTIN HERNANDEZ MARIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZOCALOBASE SL | Socio Unico | 20/01/2015 | |
ZOCALOBASE SL | Administrador Unico | 20/01/2015 |
VINCULACIONES DE MARTIN HERNANDEZ MARIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN HERNANDEZ MARIANO
Empresa: DICLE SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 419 , F 112, S 8, H VA 2450, I/A 15 (05/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-176-47
Empresa: DICLE SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 419 , F 81, S 8, H VA 2450, I/A 14 (20/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-185-47
Empresa: DICLE SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 419 , F 81, S 8, H VA 2450, I/A 14 (20/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-185-47
Empresa: DICLE SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 419 , F 81, S 8, H VA 2450, I/A 13 (07/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-175-47
Empresa: DICLE SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 419 , F 81, S 8, H VA 2450, I/A 13 (07/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-175-47
Empresa: DICLE SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 419 , F 80, S 8, H VA 2450, I/A 12 (16/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-47
Empresa: DICLE SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 419 , F 80, S 8, H VA 2450, I/A 12 (16/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-96-47
Empresa: ZOCALOBASE SL
Administrador Unico
- Martin Hernandez Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2854 , F 76, S 8, H T 47728, I/A 1 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-43
Empresa: ZOCALOBASE SL
Socio Único
- Martin Hernandez Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2854 , F 76, S 8, H T 47728, I/A 1 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-43
Empresa: RUBIMAR AUTOCARES RUBIO MARTIN SA
Consejero
- Martin Hernandez Mariano
- Pascual Sanz Andres
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2286 , F 66, S 8, H M 40305, I/A 10 (16/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-245-28
VER MAS ACTOS
Información de MARTIN HERNANDEZ MARIANO
Mostramos los datos de MARTIN HERNANDEZ MARIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN HERNANDEZ MARIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos