MARTIN HERNANDEZ DIEGO MARCELINO
Informe ejecutivo de MARTIN HERNANDEZ DIEGO MARCELINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTIN HERNANDEZ DIEGO MARCELINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIJOS DIEGO MARTIN BETANCOR SL | Apoderado | 12/12/2014 |
VINCULACIONES DE MARTIN HERNANDEZ DIEGO MARCELINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN HERNANDEZ DIEGO MARCELINO
Empresa: HIJOS DIEGO MARTIN BETANCOR SL
Apoderado
- Martin Hernandez Diego Marcelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 79 , F 170, S 8, H IF 3919, I/A 3 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-248-35
Empresa: LA DEOLLADA DEL MORO SL
Administrador Unico
- Martin Hernandez Diego Marcelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 155 , F 136, S 8, H IF 6949, I/A 2 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-35
Empresa: LA DEOLLADA DEL MORO SL
Administrador Unico
- Martin Hernandez Diego Marcelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 155 , F 136, S 8, H IF 6949, I/A 1 (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-148-35
Información de MARTIN HERNANDEZ DIEGO MARCELINO
Mostramos los datos de MARTIN HERNANDEZ DIEGO MARCELINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN HERNANDEZ DIEGO MARCELINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos