MARTIN HERNANDEZ AMERICA ROSALINA
Informe ejecutivo de MARTIN HERNANDEZ AMERICA ROSALINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTIN HERNANDEZ AMERICA ROSALINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARBETEXSA SL | Administrador Unico | 02/09/2016 | 19/12/2023 |
MARBETEXSA SL | Administrador Unico | 16/09/2013 | 15/05/2014 |
VINCULACIONES DE MARTIN HERNANDEZ AMERICA ROSALINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN HERNANDEZ AMERICA ROSALINA
Empresa: MARBETEXSA SL
Administrador Unico
- Martin Hernandez America Rosalina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5465, L 4372, F 87, S 8, H MA 12726, I/A 9 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-29
Empresa: MARBETEXSA SL
Administrador Unico
- Martin Hernandez America Rosalina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5465, L 4372, F 87, S 8, H MA 12726, I/A 8 (02/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-175-29
Empresa: MARBETEXSA SL
Administrador Unico
- Martin Hernandez America Rosalina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1420, L 333, F 206, S 8, H MA 12726, I/A 6 (15/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-97-29
Empresa: MARBETEXSA SL
Administrador Unico
- Martin Hernandez America Rosalina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1420, L 333, F 205, S 8, H MA 12726, I/A 5 (16/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-183-29
Información de MARTIN HERNANDEZ AMERICA ROSALINA
Mostramos los datos de MARTIN HERNANDEZ AMERICA ROSALINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN HERNANDEZ AMERICA ROSALINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos