MARTIN GUTIERREZ DE CABIEDES MARIA DEL ROSARIO
Informe ejecutivo de MARTIN GUTIERREZ DE CABIEDES MARIA DEL ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 14
Empresas activas: 12
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARTIN GUTIERREZ DE CABIEDES MARIA DEL ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUROPA PRESS TELEVISION SA | Apoderado | 21/04/2023 | |
EUROPA PRESS NOTICIAS SA | Apoderado | 21/04/2023 | |
EUROPA PRESS DELEGACIONES SA | Apoderado | 21/04/2023 | |
EUROPA PRESS TEMATICA SA | Apoderado | 21/04/2023 | |
EUROPA PRESS REPORTAJES SA | Apoderado | 21/04/2023 | |
EUROPA PRESS COMUNICACION SA | Apoderado | 21/04/2023 | |
EUROPA PRESS MEDIOS SA | Apoderado | 21/04/2023 | |
HEREDIA 3G SL | Apoderado Mancomunado | 28/10/2022 | |
CC2B SL | Apoderado Mancomunado | 26/10/2022 | |
HEREDIA 3G SL | Apoderado | 21/07/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MARTIN GUTIERREZ DE CABIEDES MARIA DEL ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN GUTIERREZ DE CABIEDES MARIA DEL ROSARIO
Empresa: CABIESA CAPITAL SL
Consejero
- Martin Gutierrez De Cabiedes Maria Del Rosario
Presidente
- Martin Gutierrez De Cabiedes Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39095 , F 142, S 8, H M 694591, I/A 5 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-28
Empresa: EDICIONES PALABRA SA
Administrador Unico
- Martin Gutierrez De Cabiedes Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33715 , F 45, S 8, H M 32535, I/A 48 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-28
Empresa: OLEOCABIEDES SL
Consejero
- Martin Gutierrez De Cabiedes Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38414 , F 87, S 8, H M 570738, I/A 10 (02/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-193-28
Empresa: EUROPA PRESS DE CATALUNYA SA
Apoderado Mancomunado
- Martin Gutierrez De Cabiedes Maria Del Rosario
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48754 , F 117, S 8, H B 19439, I/A 52 (09/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-157-08
Empresa: CC2B SL
Consejero
- Martin Gutierrez De Cabiedes Maria Del Rosario
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43853 , F 14, S 8, H M 773870, I/A 4 (06/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-153-28
Empresa: EUROPA PRESS MEDIOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Martin Gutierrez De Cabiedes Maria Del Rosario
Consejero
- Martin Gutierrez De Cabiedes Maria Belen
- Martin Gutierrez De Cabiedes Maria Del Rosario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44780 , F 171, S 8, H M 537917, I/A 11 (05/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-153-28
Empresa: HEREDIA 3G SL
Consejero
- Martin Gutierrez De Cabiedes Maria Belen
- Martin Gutierrez De Cabiedes Maria Del Rosario
Presidente
- Martin Gutierrez De Cabiedes Maria Del Rosario
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43853 , F 29, S 8, H M 773871, I/A 5 (05/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-153-28
Empresa: EUROPA PRESS DE CATALUNYA SA
Apoderado Mancomunado
- Martin Gutierrez De Cabiedes Francisco De Asis
- Martin Gutierrez De Cabiedes Luis Antonio
- Martin Gutierrez De Cabiedes Maria Belen
- Martin Gutierrez De Cabiedes Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42742 , F 178, S 8, H B 19439, I/A 51 (11/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-08
Empresa: EUROPA PRESS COMUNICACION SA
Apoderado
- Martin Gutierrez De Cabiedes Francisco De Asis
- Martin Gutierrez De Cabiedes Luis Antonio
- Martin Gutierrez De Cabiedes Maria Belen
- Martin Gutierrez De Cabiedes Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16079 , F 191, S 8, H M 26401, I/A 34 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-81-28
Empresa: EUROPA PRESS MEDIOS SA
Apoderado
- Martin Gutierrez De Cabiedes Francisco De Asis
- Martin Gutierrez De Cabiedes Luis Antonio
- Martin Gutierrez De Cabiedes Maria Belen
- Martin Gutierrez De Cabiedes Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29890 , F 164, S 8, H M 537917, I/A 10 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-81-28
VER MAS ACTOS
Información de MARTIN GUTIERREZ DE CABIEDES MARIA DEL ROSARIO
Mostramos los datos de MARTIN GUTIERREZ DE CABIEDES MARIA DEL ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN GUTIERREZ DE CABIEDES MARIA DEL ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos