MARTIN GUTIERREZ CESAR
Informe ejecutivo de MARTIN GUTIERREZ CESAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARTIN GUTIERREZ CESAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NTT SPAIN INTELLIGENT TECHNOLOGIES AND SERVICES SL | Apoderado Solidario | 18/12/2015 | 03/06/2022 |
TRATAMIENTOS Y CONTROL DE PLAGAS NOCIVAS SL | Administrador Solidario | 11/11/2021 | |
DIMENSION DATA COMMUNICATIONS ESPAÑA SL | Apoderado | 29/02/2012 | 02/12/2015 |
VINCULACIONES DE MARTIN GUTIERREZ CESAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN GUTIERREZ CESAR
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Corral Palomino Santiago
- Lopez Canosa Elisabeth
- Martin Gutierrez Cesar
- Paez De Tomas Francisco Javier
- Ruiz Rioja Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43429 , F 7, S 8, H B 209005, I/A 77 (03/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-112-08
Administrador Solidario
- Ibañez Arribas Carlos
- Martin Gutierrez Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 884 , F 98, S 8, H S 17805, I/A 4 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-39
Empresa: DIMENSION DATA ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Elena Garcia Pedro Carlos
- Lopez Canosa Elisabeth
- Martin Gutierrez Cesar
- Moldes Selva Eugenio
- Paez De Tomas Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43082 , F 220, S 8, H B 209005, I/A 59 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-247-08
Empresa: NEXTIRAONE ESPAÑA SL
Apoderado
- Martin Gutierrez Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15636 , F 218, S 8, H M 263306, I/A 49 (29/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-50-28
Información de MARTIN GUTIERREZ CESAR
Mostramos los datos de MARTIN GUTIERREZ CESAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN GUTIERREZ CESAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos