MARTIN GUTIERREZ ANGEL LUIS
Informe ejecutivo de MARTIN GUTIERREZ ANGEL LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MARTIN GUTIERREZ ANGEL LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OBRAS Y DESARROLLOS SALACAN SL | Administrador Unico | 08/01/2019 | |
IMPERMEABILIZACIONES FUERTEVENTURA SL | Administrador Unico | 07/01/2009 |
VINCULACIONES DE MARTIN GUTIERREZ ANGEL LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN GUTIERREZ ANGEL LUIS
Empresa: INSTALACIONES MARTIN GUTIERREZ SL
Administrador Solidario
- Martin Gutierrez Angel Luis
- Martin Gutierrez Martin Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 147 , F 23, S 8, H IF 6633, I/A 3 (28/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-35
Empresa: JANDIA BRIGE SL
Administrador Unico
- Martin Gutierrez Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2161 , F 199, S 8, H GC 52475, I/A 2 (23/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-190-35
Empresa: OBRAS Y DESARROLLOS SALACAN SL
Administrador Unico
- Martin Gutierrez Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 192 , F 161, S 8, H IF 8423, I/A 1 (08/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-35
Empresa: JANDIA BRIGE SL
Administrador Unico
- Martin Gutierrez Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2161 , F 199, S 8, H GC 52475, I/A 1 (27/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-65-35
Apoderado
- Martin Gutierrez Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42303 , F 163, S 8, H B 402917, I/A 5 (20/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-189-08
Apoderado
- Martin Gutierrez Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42303 , F 160, S 8, H B 402917, I/A 4 (24/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-08
Administrador Solidario
- Martin Gutierrez Angel Luis
- Martin Gutierrez Martin Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 113 , F 107, S 8, H IF 5292, I/A 2 (24/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-238-35
Empresa: INSTALACIONES MARTIN GUTIERREZ SL
Administrador Solidario
- Martin Gutierrez Angel Luis
- Martin Gutierrez Martin Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 147 , F 21, S 8, H IF 6633, I/A 1 (18/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-209-35
Empresa: BATUSINVER SL
Administrador Unico
- Martin Gutierrez Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 120 , F 119, S 8, H IF 5588, I/A 2 (14/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-209-35
Administrador Unico
- Martin Gutierrez Angel Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 91 , F 132, S 8, H IF 4395, I/A 2 (07/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-35
VER MAS ACTOS
Información de MARTIN GUTIERREZ ANGEL LUIS
Mostramos los datos de MARTIN GUTIERREZ ANGEL LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN GUTIERREZ ANGEL LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos