MARTIN GRAÑA CARLOS
Informe ejecutivo de MARTIN GRAÑA CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTIN GRAÑA CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
XAN ENERGIA SL | Administrador Solidario | 07/05/2021 | |
ENERJOIN SL | Administrador Solidario | 16/06/2016 |
VINCULACIONES DE MARTIN GRAÑA CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN GRAÑA CARLOS
Empresa: INGEO BALEAR SL
Liquidador Solidario
- Garcia Martinez Ricardo Jose
- Martin Graña Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2610 , F 16, S 8, H PM 76130, I/A 2 (13/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-07
Empresa: INGEO BALEAR SL
Administrador Solidario
- Garcia Martinez Ricardo Jose
- Martin Graña Carlos
Liquidador Solidario
- Garcia Martinez Ricardo Jose
- Martin Graña Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2610 , F 16, S 8, H PM 76130, I/A 2 (13/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-07
Empresa: XAN ENERGIA SL
Administrador Solidario
- Martin Graña Carlos
- Perez Alvarez Agustin
- Santos Fernandez Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1359 , F 210, S 8, H LE 26995, I/A 1 (07/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-90-24
Empresa: ENERJOIN SL
Administrador Solidario
- Martin Graña Carlos
- Perez Alvarez Agustin
- Santos Fernandez Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3933 , F 142, S 8, H Z 53897, I/A 5 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-120-50
Empresa: ENERJOIN SL
Administrador Solidario
- Martin Graña Carlos
- Perez Alvarez Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3933 , F 142, S 8, H Z 53897, I/A 5 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-120-50
Empresa: ENERJOIN SL
Administrador Solidario
- Martin Graña Carlos
- Perez Alvarez Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3933 , F 142, S 8, H Z 53897, I/A 4 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-120-50
Empresa: ENERJOIN SL
Administrador Unico
- Martin Graña Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3933 , F 142, S 8, H Z 53897, I/A 4 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-120-50
Empresa: INGEO BALEAR SL
Administrador Solidario
- Garcia Martinez Ricardo Jose
- Martin Graña Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2610 , F 14, S 8, H PM 76130, I/A 1 (23/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-84-07
Empresa: ENERJOIN SL
Administrador Unico
- Martin Graña Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3933 , F 141, S 8, H Z 53897, I/A 2 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-50
Empresa: ENERJOIN SL
Administrador Solidario
- Martin Graña Carlos
- Perez Alvarez Agustin
- Santos Fernandez Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3933 , F 141, S 8, H Z 53897, I/A 2 (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-50
VER MAS ACTOS
Información de MARTIN GRAÑA CARLOS
Mostramos los datos de MARTIN GRAÑA CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN GRAÑA CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos