MARTIN GONZALEZ DE PABLOS JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de MARTIN GONZALEZ DE PABLOS JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTIN GONZALEZ DE PABLOS JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WASSER SAE | Consejero | 31/08/2010 | 16/09/2013 |
VIVA VIDEO SA | Presidente | 26/12/2008 | |
VIVA VIDEO SA | Consejero | 26/12/2008 |
VINCULACIONES DE MARTIN GONZALEZ DE PABLOS JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN GONZALEZ DE PABLOS JOSE ANTONIO
Empresa: WASSER SAE
Consejero
- Martin Gonzalez De Pablos Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27967 , F 9, S 8, H M 94673, I/A 46 (16/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-182-28
Empresa: WASSER SAE
Consejero Delegado
Consejero
- Fernadez Aparicio Hugo Jose
- Fernandez Gomez Jose
- Fernandez Gomez Miguel Angel
- Guadalupe Garcia Claudio
- Martin Gonzalez De Pablos Jose Antonio
- Martinez Lopez Alberto
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27967 , F 2, S 8, H M 94673, I/A 35 (31/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-176-28
Empresa: WASSER SAE
Consejero Delegado
Consejero
- Fernandez Gomez Jose
- Fernandez Gomez Miguel Angel
- Guadalupe Garcia Claudio
- Martin Gonzalez De Pablos Jose Antonio
- Martinez Lopez Alberto
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27967 , F 2, S 8, H M 94673, I/A 35 (31/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-176-28
Empresa: VIVA VIDEO SA
Consejero Delegado
Consejero
- Martin Gonzalez De Pablos Jose Antonio
- Mata Castillon Jose Manuel
- Pulido Izquierdo Lucia
- Subiñas Agueda Yolanda
Presidente
- Martin Gonzalez De Pablos Jose Antonio
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12448 , F 47, S 8, H M 198149, I/A 25 (26/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-5-28
Información de MARTIN GONZALEZ DE PABLOS JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de MARTIN GONZALEZ DE PABLOS JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN GONZALEZ DE PABLOS JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos