MARTIN GIMENO GLORIA
Informe ejecutivo de MARTIN GIMENO GLORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE MARTIN GIMENO GLORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOGISTA LIBROS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/07/2022 | 06/07/2023 |
LOGISTA STRATOR SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/06/2022 | 15/12/2022 |
LOGISTA REGIONAL DE PUBLICACIONES SA | Apoderado | 28/03/2022 | 15/12/2022 |
COMPAÑIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA SA | Apoderado | 17/01/2011 | 13/12/2022 |
COMPAÑIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA SA | Apoderado | 27/06/2022 | 13/12/2022 |
LOGISTA INTEGRAL SA | Apoderado | 30/06/2022 | 09/12/2022 |
LOGISTA INTEGRAL SA | Apoderado | 09/12/2022 |
VINCULACIONES DE MARTIN GIMENO GLORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN GIMENO GLORIA
Empresa: LOGISTA LIBROS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Martin Gimeno Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 620 , F 151, S 8, H GU 7849, I/A 57 (06/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-134-19
Empresa: LOGISTA STRATOR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Martin Gimeno Gloria
- Ramirez Perez Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44102 , F 6, S 8, H M 235276, I/A 39 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-28
Empresa: LOGISTA REGIONAL DE PUBLICACIONES SA
Apoderado
- Martin Gimeno Gloria
- Ramirez Perez Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43894 , F 218, S 8, H M 744138, I/A 10 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Martin Gimeno Gloria
- Ramirez Perez Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40454 , F 225, S 8, H M 35972, I/A 404 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-28
Apoderado
- Martin Gimeno Gloria
- Martin Gimeno Gloria
- Ramirez Perez Milagros
- Ramirez Perez Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40977 , F 203, S 8, H M 581239, I/A 63 (09/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-238-28
Empresa: LOGISTA LIBROS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Belinchon Paraiso Salvador
- Martin Gimeno Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 620 , F 144, S 8, H GU 7849, I/A 51 (07/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-137-19
Apoderado
- Belinchon Paraiso Salvador
- Gonzalez Valverde Pelayo
- Martin Gimeno Gloria
- Ramirez Perez Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40977 , F 200, S 8, H M 581239, I/A 60 (30/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-130-28
Empresa: LOGISTA STRATOR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gonzalez Valverde Pelayo
- Martin Gimeno Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37885 , F 94, S 8, H M 235276, I/A 33 (29/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-128-28
Apoderado
- Belinchon Paraiso Salvador
- Gonzalez Valverde Pelayo
- Martin Gimeno Gloria
- Ramirez Perez Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40454 , F 218, S 8, H M 35972, I/A 398 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-28
Empresa: LOGISTA REGIONAL DE PUBLICACIONES SA
Apoderado
- Belinchon Paraiso Salvador
- Gonzalez Valverde Pelayo
- Martin Gimeno Gloria
- Ramirez Perez Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42024 , F 15, S 8, H M 744138, I/A 4 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-65-28
VER MAS ACTOS
Información de MARTIN GIMENO GLORIA
Mostramos los datos de MARTIN GIMENO GLORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN GIMENO GLORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos