MARTIN GIL CELIA
Informe ejecutivo de MARTIN GIL CELIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE MARTIN GIL CELIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN GIL CELIA
Empresa: AREXTRA EXCAVACIONES SL
Liquidador
- Martin Gil Celia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27845 , F 180, S 8, H M 501866, I/A 3 (31/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-150-28
Empresa: AREXTRA EXCAVACIONES SL
Administrador Unico
- Martin Gil Celia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27845 , F 180, S 8, H M 501866, I/A 2 (22/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-173-28
Empresa: AREXTRA EXCAVACIONES SL
Administrador Unico
- Martin Gil Celia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27845 , F 178, S 8, H M 501866, I/A 1 (02/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-132-28
Empresa: GT DE CASAS SL
Administrador Unico
- Martin Gil Celia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2020 , F 138, S 8, H M 36020, I/A 7 (03/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-218-28
Información de MARTIN GIL CELIA
Mostramos los datos de MARTIN GIL CELIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN GIL CELIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos