MARTIN GAVIN JUAN-ANTONIO
Informe ejecutivo de MARTIN GAVIN JUAN-ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTIN GAVIN JUAN-ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JUMARCON PROYECTOS SL | Apoderado | 26/10/2022 | |
VINGA OBRAS Y SERVICIOS SL | Administrador Unico | 04/03/2019 | |
NOAL DESARROLLO EMPRESARIAL SL | Administrador Unico | 16/01/2018 | |
JUMARCON OBRAS SL | Administrador Unico | 14/12/2015 | |
ACENTO NUEVO COMERCIO SL | Apoderado | 15/11/2013 | |
OBRAS Y SERVICIOS GARMARJU SL | Apoderado | 13/09/2010 |
VINCULACIONES DE MARTIN GAVIN JUAN-ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN GAVIN JUAN-ANTONIO
Empresa: JUMARCON PROYECTOS SL
Apoderado
- Martin Gavin Juan-antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41177 , F 12, S 8, H M 730061, I/A 2 (26/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-210-28
Empresa: VINGA OBRAS Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Martin Gavin Juan-antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38825 , F 178, S 8, H M 690179, I/A 1 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-48-28
Empresa: METAWAY MONTAJES INTEGRALES SL
Administrador Unico
- Martin Gavin Juan-antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37031 , F 143, S 8, H M 661520, I/A 1 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-28
Empresa: JUMARCON OBRAS SL
Administrador Unico
- Martin Gavin Juan-antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34137 , F 91, S 8, H M 614049, I/A 1 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-243-28
Empresa: ACENTO NUEVO COMERCIO SL
Apoderado
- Martin Gavin Juan-antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31469 , F 184, S 8, H M 566448, I/A 3 (15/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-224-28
Empresa: REALZADA SL
Administrador Unico
- Martin Gavin Juan-antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27063 , F 140, S 8, H M 487704, I/A 3 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-225-28
Empresa: OBRAS Y SERVICIOS GARMARJU SL
Apoderado
- Martin Gavin Juan-antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28083 , F 56, S 8, H M 506020, I/A 2 (13/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-184-28
Empresa: REALZADA SL
Administrador Unico
- Martin Gavin Juan-antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3343 , F 187, S 8, H A 115299, I/A 2 (28/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-194-03
Empresa: EDIFICACIONES NOALDA SL
Administrador Solidario
- Martin Gavin David-esteban
- Martin Gavin Juan-antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22833 , F 47, S 8, H M 408758, I/A 3 (20/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-173-28
Información de MARTIN GAVIN JUAN-ANTONIO
Mostramos los datos de MARTIN GAVIN JUAN-ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN GAVIN JUAN-ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos