MARTIN GARCIA SAMUEL
Informe ejecutivo de MARTIN GARCIA SAMUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTIN GARCIA SAMUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TREKERFAR SL | Socio Unico | 30/09/2020 | |
TREKERFAR SL | Administrador Unico | 30/09/2020 |
VINCULACIONES DE MARTIN GARCIA SAMUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN GARCIA SAMUEL
Empresa: TREKERFAR SL
Administrador Unico
- Martin Garcia Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 360, L 358, F 52, S 8, H IB 16943, I/A 1 (30/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-196-07
Empresa: TREKERFAR SL
Socio Único
- Martin Garcia Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 360, L 358, F 52, S 8, H IB 16943, I/A 1 (30/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-196-07
Empresa: PANZABURRO SL
Administrador Solidario
- Martin Garcia Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3324 , F 119, S 8, H TF 53507, I/A 4 (16/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-79-38
Empresa: PANZABURRO SL
Administrador Solidario
- Dorta Rodriguez Narciso Antonio
- Gracia Garcia Oscar Javier
- Martin Garcia Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3324 , F 118, S 8, H TF 53507, I/A 3 (16/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-99-38
Empresa: PANZABURRO SL
Administrador Unico
- Martin Garcia Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3324 , F 118, S 8, H TF 53507, I/A 3 (16/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-99-38
Empresa: PANZABURRO SL
Administrador Unico
- Martin Garcia Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3324 , F 115, S 8, H TF 53507, I/A 1 (22/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-86-38
Información de MARTIN GARCIA SAMUEL
Mostramos los datos de MARTIN GARCIA SAMUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN GARCIA SAMUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos