MARTIN GARCIA JESUS MARIA
Informe ejecutivo de MARTIN GARCIA JESUS MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARTIN GARCIA JESUS MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES SA | Apoderado Solidario | 08/11/2022 | 05/01/2024 |
ALMIS INFORMATICA FINANCIERA SL | Administrador Solidario | 19/06/2014 | 16/06/2016 |
GENUARIO SL | Liquidador | 11/10/2011 | 11/10/2011 |
GENUARIO SL | Administrador Unico | 11/10/2011 |
VINCULACIONES DE MARTIN GARCIA JESUS MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN GARCIA JESUS MARIA
Apoderado Solidario
- Fernandez Artillo Julio- Manuel
- Martin Garcia Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39607 , F 97, S 8, H M 52461, I/A 833 (05/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-28
Apoderado Solidario
- A.S.CH. CONSULTORES SL
- Ardoy Garcia Alejandro
- C.A.F. HERRERA SL
- Ginard Esteva Catalina
- Gonzalez Santiago Jesus
- Leon Sanchez Maria Elena
- Martin Garcia Jesus Maria
- Muñoz Pasadas Ricardo
- Romero Ballestero Francisco Javier
- SERVICIOS FINANCIEROS VEGADEO SL
- Shenghong Li
- Vazquez Tamarit Maria Inmaculada
- Yanes Almeida Sabanda Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39607 , F 74, S 8, H M 52461, I/A 793 (08/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-28
Empresa: ALMIS INFORMATICA FINANCIERA SL
Administrador Solidario
- Aretxaga Santamaria Mikel Justi
- Martin Garcia Jesus Maria
- Ramos Ugalde Nerea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1497 , F 156, S 8, H SS 9864, I/A 15 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-118-20
Empresa: ALMIS INFORMATICA FINANCIERA SL
Administrador Solidario
- Aretxaga Santamaria Mikel Justi
- Martin Garcia Jesus Maria
- Ramos Ugalde Nerea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1497 , F 155, S 8, H SS 9864, I/A 13 (19/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-20
Empresa: GENUARIO SL
Liquidador
- Martin Garcia Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2368 , F 98, S 8, H SS 30149, I/A 2 (11/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-201-20
Empresa: GENUARIO SL
Administrador Unico
- Martin Garcia Jesus Maria
Liquidador
- Martin Garcia Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2368 , F 98, S 8, H SS 30149, I/A 2 (11/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-201-20
Información de MARTIN GARCIA JESUS MARIA
Mostramos los datos de MARTIN GARCIA JESUS MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN GARCIA JESUS MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos