MARTIN GARCIA ALBERTO
Informe ejecutivo de MARTIN GARCIA ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MARTIN GARCIA ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES DE NEGOCIOS SL | Apoderado Solidario | 13/09/2024 | |
IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD SL | Apoderado | 23/07/2024 | |
TRIAL TOPOGRAFIA SL | Administrador Solidario | 03/04/2024 | |
TECNOLOGIA DE RECUPERACION MEDIOAMBIENTAL Y ENERGETICA SL | Administrador Mancomunado | 10/03/2022 | |
GRAND TRES INTERNACIONAL SL | Administrador Unico | 11/05/2018 | |
TALLERES BENE SL | Administrador Solidario | 20/03/2015 | |
MADERA TARIMA CHAPA SL | Administrador Unico | 17/03/2015 | |
PLASTICOS Y TECHOS SL | Apoderado Mancomunado | 14/02/2011 | |
SONRISE SWAT SL | Administrador Unico | 13/08/2009 | |
ASYMECO SA | Administrador Solidario | 02/02/2009 |
VINCULACIONES DE MARTIN GARCIA ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN GARCIA ALBERTO
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 62769, I/A 327 (13/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-182-28
Empresa: IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD SL
Apoderado
- Martin Garcia Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 609942, I/A 182 (23/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-146-28
Empresa: TRIAL TOPOGRAFIA SL
Administrador Solidario
- Martin Garcia Alberto
- Muñoz Lozano Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32763 , F 63, S 8, H M 589720, I/A 3 (03/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-70-28
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Estevez Rafael
- Martin Garcia Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31058 , F 11, S 8, H M 558989, I/A 3 (10/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-28
Empresa: CASARRUBIOS FORESTAL SL
Administrador Unico
- Martin Garcia Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22820 , F 83, S 8, H M 408515, I/A 4 (04/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-196-28
Empresa: GRAND TRES INTERNACIONAL SL
Administrador Unico
- Martin Garcia Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26677 , F 102, S 8, H M 480764, I/A 5 (11/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-95-28
Empresa: RAFF & BATAVIA SL
Administrador Mancomunado
- Elicegui Garciandia Jon
- Martin Garcia Alberto
- Sagastume Alvarez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34522 , F 114, S 8, H M 620914, I/A 3 (18/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-225-28
Empresa: RAFF & BATAVIA SL
Administrador Mancomunado
- Elicegui Garciandia Jon
- Martin Garcia Alberto
- Sagastume Alvarez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34522 , F 112, S 8, H M 620914, I/A 1 (31/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-68-28
Empresa: TOP NIVEL TOPOGRAFIA SL
Administrador Solidario
- Martin Garcia Alberto
- Muñoz Lozano Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16580 , F 69, S 8, H M 282577, I/A C (31/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-66-28
Empresa: TALLERES BENE SL
Administrador Solidario
- Martin Garcia Alberto
- Martin Garcia Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1447 , F 49, S 8, H M 26883, I/A 3 (20/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-60-28
VER MAS ACTOS
Información de MARTIN GARCIA ALBERTO
Mostramos los datos de MARTIN GARCIA ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN GARCIA ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos