MARTIN FUENTES FERNANDO RAFAEL
Informe ejecutivo de MARTIN FUENTES FERNANDO RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTIN FUENTES FERNANDO RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUTE SL | Administrador Mancomunado | 30/04/2021 | |
INMOBILIARIA AULENCIA SL | Administrador Mancomunado | 25/11/2020 | |
ABEL INMOBILIARIA SL | Administrador Mancomunado | 09/04/2018 |
VINCULACIONES DE MARTIN FUENTES FERNANDO RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN FUENTES FERNANDO RAFAEL
Empresa: MISTERTIME SL
Administrador Unico
- Martin Fuentes Fernando Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3638 , F 50, S 8, H A 131938, I/A 2 (22/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-83-03
Empresa: NUTE SL
Administrador Mancomunado
- Fuentes Leña Maria Teresa
- Martin Fuentes Fernando Rafael
- Martin Fuentes Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2924 , F 212, S 8, H A 22192, I/A 8 (30/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-03
Empresa: INMOBILIARIA AULENCIA SL
Administrador Mancomunado
- Fuentes Leña Maria Teresa
- Martin Fuentes Fernando Rafael
- Nuria Martin Fuentes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3719 , F 163, S 8, H M 63592, I/A 4 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-28
Empresa: ABEL INMOBILIARIA SL
Administrador Mancomunado
- Fuentes Leña Maria Teresa
- Martin Fuentes Fernando Rafael
- Martin Fuentes Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2925 , F 6, S 8, H A 9195, I/A 15 (09/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-74-03
Empresa: MISTERTIME SL
Administrador Unico
- Martin Fuentes Fernando Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3638 , F 50, S 8, H A 131938, I/A 1 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-210-03
Empresa: MISTERTIME SL
Socio Único
- Martin Fuentes Fernando Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3638 , F 50, S 8, H A 131938, I/A 1 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-210-03
Información de MARTIN FUENTES FERNANDO RAFAEL
Mostramos los datos de MARTIN FUENTES FERNANDO RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN FUENTES FERNANDO RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos