MARTIN FERNANDEZ MIGUEL
Informe ejecutivo de MARTIN FERNANDEZ MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARTIN FERNANDEZ MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISOLTRIGO SL | Administrador Unico | 15/10/2010 |
VINCULACIONES DE MARTIN FERNANDEZ MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN FERNANDEZ MIGUEL
Empresa: IUSTRIBUNA SL
Administrador Unico
- Martin Fernandez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 959 , F 75, S 8, H H 19443, I/A 2 (24/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-47-21
Administrador Unico
- Martin Fernandez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32106 , F 133, S 8, H M 577807, I/A 2 (25/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-86-28
Administrador Unico
- Martin Fernandez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32106 , F 131, S 8, H M 577807, I/A 1 (02/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-28
Empresa: IUSTRIBUNA SL
Administrador Unico
- Martin Fernandez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 959 , F 71, S 8, H H 19443,H , I/ 1 (23/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-192-21
Empresa: ABENGOA SA
Consejero
- Martin Fernandez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2574 , F 175, S 8, H SE 1507, I/A 520 (10/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-41
Empresa: DISOLTRIGO SL
Administrador Unico
- Martin Fernandez Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28149 , F 104, S 8, H M 507105, I/A 1 (15/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-206-28
Información de MARTIN FERNANDEZ MIGUEL
Mostramos los datos de MARTIN FERNANDEZ MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN FERNANDEZ MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos