MARTIN EXPOSITO EVA MARIA
Informe ejecutivo de MARTIN EXPOSITO EVA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTIN EXPOSITO EVA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERENT HOME SL | Administrador Unico | 13/07/2021 | |
DISTRITO 24 SL | Apoderado | 10/02/2021 | |
DISTRITO 24 SL | Socio Unico | 15/01/2016 |
VINCULACIONES DE MARTIN EXPOSITO EVA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN EXPOSITO EVA MARIA
Empresa: INVERENT HOME SL
Administrador Unico
- Martin Exposito Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4456 , F 192, S 8, H AS 58101, I/A 1 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-139-33
Empresa: DISTRITO 24 SL
Apoderado
- Martin Exposito Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4169 , F 103, S 8, H AS 49064, I/A 2 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-33
Empresa: DISTRITO 24 SL
Socio Único
- Martin Exposito Eva Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4169 , F 101, S 8, H AS 49064, I/A 1 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-33
Información de MARTIN EXPOSITO EVA MARIA
Mostramos los datos de MARTIN EXPOSITO EVA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN EXPOSITO EVA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos