MARTIN DURAN NURIA
Informe ejecutivo de MARTIN DURAN NURIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE MARTIN DURAN NURIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AQUAREL IBERICA SA | Apoderado | 11/05/2009 | |
NESTLE WATERS ESPAÑA SA | Apoderado | 11/05/2009 | |
HELADOS Y POSTRES SA | Apoderado | 30/01/2009 | |
CEREAL PARTNERS ESPAÑA AEIE | Apoderado | 22/01/2009 | |
PRODUCTOS DEL CAFE SA | Apoderado Solidario | 22/01/2009 | |
PRO A PRO HOSTELERIA ORGANIZADA SA | Apoderado | 05/01/2009 | |
NESTLE ESPAÑA SA | Apoderado | 05/01/2009 | |
NESTLE PURINA PETCARE ESPAÑA SA | Apoderado | 05/01/2009 |
VINCULACIONES DE MARTIN DURAN NURIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN DURAN NURIA
Empresa: NESTLE WATERS ESPAÑA SA
Apoderado
- Martin Duran Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40850 , F 177, S 8, H B 92431, I/A 82 (11/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-96-08
Empresa: AQUAREL IBERICA SA
Apoderado
- Martin Duran Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38257 , F 220, S 8, H B 37882, I/A 52 (11/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-96-08
Empresa: HELADOS Y POSTRES SA
Apoderado
- Martin Duran Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1357 , F 202, S 8, H VI 6192, I/A 142 (30/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-37-01
Empresa: PRODUCTOS DEL CAFE SA
Apoderado Solidario
- Martin Duran Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2296 , F 29, S 8, H T 1919, I/A 232 (22/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-22-43
Empresa: CEREAL PARTNERS ESPAÑA AEIE
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40967 , F 85, S 8, H B 10609, I/A 63 (22/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-22-08
Empresa: DAVIGEL ESPAÑA SA
Apoderado
- Martin Duran Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40877 , F 104, S 8, H B 227006, I/A 137 (05/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-10-08
Empresa: NESTLE PETCARE ESPAÑA SA
Apoderado
- Martin Duran Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40868 , F 3, S 8, H B 177916, I/A 99 (05/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-10-08
Empresa: NESTLE ESPAÑA SA
Apoderado
- Martin Duran Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40877 , F 174, S 8, H B 19573, I/A 1562 (05/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-10-08
Información de MARTIN DURAN NURIA
Mostramos los datos de MARTIN DURAN NURIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN DURAN NURIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos