MARTIN DORTA JOHANNA
Informe ejecutivo de MARTIN DORTA JOHANNA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTIN DORTA JOHANNA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES Y EDIFICACIONES DAMARAZA SL | Administrador Mancomunado | 16/12/2020 |
VINCULACIONES DE MARTIN DORTA JOHANNA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN DORTA JOHANNA
Administrador Mancomunado
- Martin Dorta Elisa
- Martin Dorta Johanna
- Martin Dorta Omayra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1587 , F 112, S 8, H TF 16292, I/A 4 (16/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-38
Empresa: FILM LOCATION SUPPORT SL
Administrador Unico
- Martin Dorta Johanna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3451 , F 112, S 8, H TF 57550, I/A 4 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-38
Empresa: FILM LOCATION SUPPORT SL
Administrador Unico
- Martin Dorta Johanna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43 , F 8, S 8, H IG 790, I/A 2 (12/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-38
Información de MARTIN DORTA JOHANNA
Mostramos los datos de MARTIN DORTA JOHANNA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN DORTA JOHANNA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos