MARTIN DOMINGUEZ MONICA CARMEN
Informe ejecutivo de MARTIN DOMINGUEZ MONICA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARTIN DOMINGUEZ MONICA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROPIEDADES MARTIN DOMINGUEZ SL | Administrador Unico | 19/02/2013 |
VINCULACIONES DE MARTIN DOMINGUEZ MONICA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN DOMINGUEZ MONICA CARMEN
Empresa: MOVI SERVICIOS CANARIOS SL
Administrador Unico
- Martin Dominguez Monica Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 56334, I/A 3 (23/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-187-35
Empresa: MOVI SERVICIOS CANARIOS SL
Administrador Unico
- Martin Dominguez Monica Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2230 , F 224, S 8, H GC 56334, I/A 2 (14/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-183-35
Empresa: MUSIC CAMPUS ROCK SL
Administrador Mancomunado
- Martin Dominguez Monica Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1344 , F 9, S 8, H GC 18022, I/A 6 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-99-35
Empresa: MOMA PRODUCCIONES MUSICALES SL
Administrador Solidario
- Heredia Carmona Jesus Tomas
- Martin Dominguez Monica Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2112 , F 90, S 8, H GC 49701, I/A 2 (20/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-35
Empresa: MOMA PRODUCCIONES MUSICALES SL
Administrador Solidario
- Heredia Carmona Jesus Tomas
- Martin Dominguez Monica Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2112 , F 88, S 8, H GC 49701, I/A 1 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-107-35
Empresa: PROPIEDADES MARTIN DOMINGUEZ SL
Administrador Unico
- Martin Dominguez Monica Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2043 , F 198, S 8, H GC 46577, I/A 1 (19/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-35
Empresa: MUSIC CAMPUS ROCK SL
Administrador Mancomunado
- Heredia Carmona Jesus Tomas
- Martin Dominguez Jose Domingo
- Martin Dominguez Monica Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1344 , F 9, S 8, H GC 18022, I/A 5 (30/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-236-35
Información de MARTIN DOMINGUEZ MONICA CARMEN
Mostramos los datos de MARTIN DOMINGUEZ MONICA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN DOMINGUEZ MONICA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos