MARTIN DELGADO MONICA
Informe ejecutivo de MARTIN DELGADO MONICA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTIN DELGADO MONICA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA CASA DE LAS PINTURAS SL | Administrador Unico | 10/07/2018 |
VINCULACIONES DE MARTIN DELGADO MONICA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN DELGADO MONICA
Empresa: LA CASA DE LAS PINTURAS SL
Administrador Unico
- Martin Delgado Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1320 , F 152, S 8, H GC 3208, I/A 21 (10/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-137-35
Empresa: LA CASA DE LAS PINTURAS SL
Administrador Unico
- Martin Delgado Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1320 , F 120, S 8, H GC 3208, I/A 17 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-14-35
Empresa: LA CASA DE LAS PINTURAS SL
Administrador Unico
- Martin Delgado Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1320 , F 119, S 8, H GC 3208, I/A 13 (14/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-243-35
Información de MARTIN DELGADO MONICA
Mostramos los datos de MARTIN DELGADO MONICA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN DELGADO MONICA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos