MARTIN DE NICOLAS CAÑAS RAFAEL
Informe ejecutivo de MARTIN DE NICOLAS CAÑAS RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARTIN DE NICOLAS CAÑAS RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SA TRABAJOS Y OBRAS | Apoderado | 17/10/2016 | |
OBRASCON HUARTE LAIN SA | Apoderado | 13/10/2016 | |
OBRASCON HUARTE LAIN SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/02/2012 | 13/10/2016 |
SA TRABAJOS Y OBRAS | Consejero | 29/08/2011 | 09/04/2015 |
NUEVO HOSPITAL DE BURGOS SA | Consejero | 13/01/2014 | |
OBRASCON HUARTE LAIN SA | Consejero Delegado Solidario | 26/05/2009 | 25/01/2012 |
OBRASCON HUARTE LAIN SA | Consejero | 26/05/2009 | 25/01/2012 |
VINCULACIONES DE MARTIN DE NICOLAS CAÑAS RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN DE NICOLAS CAÑAS RAFAEL
Empresa: SA TRABAJOS Y OBRAS
Apoderado
- Martin De Nicolas Cañas Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33597 , F 126, S 8, H M 16078, I/A 558 (17/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-204-28
Empresa: OBRASCON HUARTE LAIN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Martin De Nicolas Cañas Rafael
Apoderado
- Martin De Nicolas Cañas Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33140 , F 176, S 8, H M 11125, I/A 975 (13/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-201-28
Empresa: SA TRABAJOS Y OBRAS
Consejero Delegado
Consejero
- Del Cuvillo Peman Jose Maria
- Martin De Nicolas Cañas Rafael
- Rodriguez Inciarte Pedro
- Weickert Molina Enrique
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16886 , F 96, S 8, H M 16078, I/A 536 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-74-28
Empresa: NUEVO HOSPITAL DE BURGOS SA
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 542, L 333, F 135, S 8, H BU 11187, I/A 12 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-12-09
Empresa: OBRASCON HUARTE LAIN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Martin De Nicolas Cañas Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28171 , F 43, S 8, H M 11125, I/A 766 (23/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-46-28
Empresa: OBRASCON HUARTE LAIN SA
Consejero Delegado Solidario
- Martin De Nicolas Cañas Rafael
Consejero
- Martin De Nicolas Cañas Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28171 , F 40, S 8, H M 11125, I/A 760 (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-28
Empresa: SA TRABAJOS Y OBRAS
Consejero Delegado
Consejero
- Del Cuvillo Peman Jose Maria
- Martin De Nicolas Cañas Rafael
- Rodriguez Inciarte Pedro
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16886 , F 84, S 8, H M 16078, I/A 507 (29/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-172-28
Empresa: OBRASCON HUARTE LAIN SA
Consejero Delegado Solidario
- Martin De Nicolas Cañas Rafael
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17731 , F 191, S 8, H M 11125, I/A 673 (26/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-105-28
Información de MARTIN DE NICOLAS CAÑAS RAFAEL
Mostramos los datos de MARTIN DE NICOLAS CAÑAS RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN DE NICOLAS CAÑAS RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos