MARTIN DE MORA PEREIRA IRENE
Informe ejecutivo de MARTIN DE MORA PEREIRA IRENE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTIN DE MORA PEREIRA IRENE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARTIN DE MORA Y LOPEZ SL | Apoderado | 30/10/2013 | |
PEP2012 SL | Administrador Mancomunado | 12/06/2013 |
VINCULACIONES DE MARTIN DE MORA PEREIRA IRENE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN DE MORA PEREIRA IRENE
Empresa: COMERCIAL DISCAYSE SL
Apoderado
- Lopez Martin Mora Daniel
- Martin De Mora Pereira Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 822 , F 52, S 8, H CA 6452, I/A 5 (25/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-44-11
Empresa: MARTIN DE MORA Y LOPEZ SL
Apoderado
- Martin De Mora Pereira Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 441 , F 225, S 8, H CA 3698, I/A 9 (30/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-215-11
Empresa: PEP2012 SL
Administrador Mancomunado
- Martin De Mora Pereira Carolina
- Martin De Mora Pereira Irene
- Martin De Mora Pereira Manuel Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5706 , F 117, S 8, H SE 97544, I/A 1 (12/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-116-41
Empresa: COMERCIAL DISCAYSE SL
Apoderado
- Martin De Mora Pereira Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 822 , F 52, S 8, H CA 6452, I/A 4 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-247-11
Información de MARTIN DE MORA PEREIRA IRENE
Mostramos los datos de MARTIN DE MORA PEREIRA IRENE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN DE MORA PEREIRA IRENE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos