MARTIN DE LA PEÑA PALOMA
Informe ejecutivo de MARTIN DE LA PEÑA PALOMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTIN DE LA PEÑA PALOMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TEMPLEMORE INVESTMENTS SL | Apoderado | 24/09/2024 | |
EXETER VALUE IV SPAIN ILLESCAS II SL | Apoderado | 12/04/2024 | |
EXETER VALUE IV SPAIN ILLESCAS I SL | Apoderado | 12/04/2024 | |
EXETER VALUE IV SPAIN ALCALA DE GUADAIRA DC I SL | Apoderado Solidario | 12/04/2024 | |
LEONARDO HOTEL ZURRIOLA SL | Apoderado Solidario | 14/03/2024 | |
LEONARDO HOTEL SAN SEBASTIAN SL | Apoderado Solidario | 14/03/2024 | |
LEONARDO ROYAL HOTEL MALLORCA SL | Apoderado Solidario | 23/11/2022 | |
LEONARDO ROYAL AND SUITES HOTEL IBIZA SANTA EULALIA SL | Apoderado Solidario | 23/11/2022 | |
NYX HOTEL IBIZA SL | Apoderado Solidario | 23/11/2022 | |
LEONARDO ROYAL PALMANOVA BAY CALVIA SL | Apoderado Solidario | 23/11/2022 |
VINCULACIONES DE MARTIN DE LA PEÑA PALOMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN DE LA PEÑA PALOMA
Empresa: TEMPLEMORE INVESTMENTS SL
Apoderado
- Candela Lopez Andres
- Gomez Delgado Emilio
- Martin De La Peña Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 770990, I/A 7 (24/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-189-28
Empresa: STERLING BRIDGE FINANCIALS SL
Apoderado
- Gomez Delgado Emilio
- Martin De La Peña Paloma
- San Martin Espinos Pelayo
- Sanchez Viñuela Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46330 , F 42, S 8, H M 813720, I/A 2 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-28
Empresa: LEGACY QUEST FINANCE SL
Apoderado
- Gomez Delgado Emilio
- Martin De La Peña Paloma
- San Martin Espinos Pelayo
- Sanchez Viñuela Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46342 , F 212, S 8, H M 813943, I/A 2 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-28
Empresa: MERIDIAN EDGE CAPITAL SL
Apoderado Solidario
- Gomez Delgado Emilio
- Martin De La Peña Paloma
- San Martin Espinos Pelayo
- Sanchez Viñuela Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46342 , F 205, S 8, H M 813942, I/A 2 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-28
Empresa: LEONARDO HOTEL SAN SEBASTIAN SL
Apoderado Solidario
- Gomez Delgado Emilio
- Martin De La Peña Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2844 , F 223, S 8, H SS 40652, I/A 8 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-20
Empresa: LEONARDO HOTEL ZURRIOLA SL
Apoderado Solidario
- Gomez Delgado Emilio
- Martin De La Peña Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2900 , F 207, S 8, H SS 41678, I/A 9 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-20
Empresa: BEACH PALMA NOVA SL
Apoderado Solidario
- Gomez Delgado Emilio
- Martin De La Peña Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2817 , F 142, S 8, H PM 13715, I/A 34 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-07
Empresa: BEACH ROSTORRE SL
Apoderado Solidario
- Gomez Delgado Emilio
- Martin De La Peña Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2826 , F 124, S 8, H PM 10396, I/A 32 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-07
Empresa: BEACH HAWAII EMBARCADOR SL
Apoderado Solidario
- Gomez Delgado Emilio
- Martin De La Peña Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2956 , F 80, S 8, H PM 5570, I/A 46 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-07
Empresa: BEACH MIAMI CALDERES SL
Apoderado Solidario
- Gomez Delgado Emilio
- Martin De La Peña Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2951 , F 143, S 8, H PM 6108, I/A 43 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-228-07
Información de MARTIN DE LA PEÑA PALOMA
Mostramos los datos de MARTIN DE LA PEÑA PALOMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN DE LA PEÑA PALOMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos