MARTIN DE AGAR VALVERDE MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de MARTIN DE AGAR VALVERDE MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTIN DE AGAR VALVERDE MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CERTAL SL | Apoderado | 10/01/2014 | |
CERTAL LOCALES SL | Apoderado | 10/01/2014 |
VINCULACIONES DE MARTIN DE AGAR VALVERDE MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN DE AGAR VALVERDE MARIA DEL CARMEN
Empresa: INSTITUTO QUIRURGICO LOSCERTALES SL
Liquidador Unico
- Martin De Agar Valverde Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2688 , F 133, S 8, H SE 33132, I/A 6 (25/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-125-41
Empresa: INSTITUTO QUIRURGICO LOSCERTALES SL
Liquidador Unico
- Martin De Agar Valverde Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2688 , F 133, S 8, H SE 33132, I/A 5 (29/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-149-41
Empresa: INSTITUTO QUIRURGICO LOSCERTALES SL
Administrador Unico
- Martin De Agar Valverde Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2688 , F 133, S 8, H SE 33132, I/A 5 (29/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-149-41
Empresa: CERTAL LOCALES SL
Apoderado
- Martin De Agar Valverde Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5618 , F 3, S 8, H SE 95381, I/A 4 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-41
Empresa: CERTAL LOCALES SL
Administrador Unico
- Martin De Agar Valverde Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5618 , F 3, S 8, H SE 95381, I/A 3 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-41
Empresa: CERTAL SL
Apoderado
- Martin De Agar Valverde Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2670 , F 46, S 8, H SE 11389, I/A 12 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-41
Empresa: CERTAL SL
Administrador Unico
- Martin De Agar Valverde Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2670 , F 46, S 8, H SE 11389, I/A 11 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-41
Empresa: CERTAL LOCALES SL
Administrador Unico
- Martin De Agar Valverde Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5618 , F 1, S 8, H SE 95381, I/A 1 (10/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-241-41
Información de MARTIN DE AGAR VALVERDE MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de MARTIN DE AGAR VALVERDE MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN DE AGAR VALVERDE MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos