MARTIN CONTRERAS SERGIO
Informe ejecutivo de MARTIN CONTRERAS SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE MARTIN CONTRERAS SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DIMADE DIGITAL SL | Administrador Unico | 09/10/2018 | 18/06/2020 |
PUNTOJS ESTUDIO CREATIVO SL | Administrador Solidario | 03/06/2013 | 17/11/2015 |
VINCULACIONES DE MARTIN CONTRERAS SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN CONTRERAS SERGIO
Empresa: DIMADE DIGITAL SL
Administrador Unico
- Martin Contreras Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2653 , F 22, S 8, H CO 39596, I/A 2 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-122-14
Empresa: DIMADE DIGITAL SL
Administrador Unico
- Martin Contreras Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2653 , F 21, S 8, H CO 39596, I/A 1 (09/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-200-14
Empresa: PUNTOJS ESTUDIO CREATIVO SL
Administrador Solidario
- Marin Cobo Juan Manuel
- Martin Contreras Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2348 , F 182, S 8, H CO 33478, I/A 2 (17/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-224-14
Empresa: PUNTOJS ESTUDIO CREATIVO SL
Administrador Solidario
- Marin Cobo Juan Manuel
- Martin Contreras Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2348 , F 181, S 8, H CO 33478, I/A 1 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-107-14
Información de MARTIN CONTRERAS SERGIO
Mostramos los datos de MARTIN CONTRERAS SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN CONTRERAS SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos