MARTIN CAVANNA MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de MARTIN CAVANNA MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTIN CAVANNA MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
M2C ASESORES CONSULTORIA ACTUARIAL Y FINANCIERA SL | Apoderado Solidario | 11/06/2024 | |
M2C ASESORES CONSULTORIA ACTUARIAL Y FINANCIERA SL | Administrador Mancomunado | 13/04/2010 | |
M2C ASESORES CONSULTORIA ACTUARIAL Y FINANCIERA SL | Apoderado Solidario | 13/04/2010 |
VINCULACIONES DE MARTIN CAVANNA MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN CAVANNA MIGUEL ANGEL
Apoderado Solidario
- Diez Brezmes Ana Maria
- Gonzalez De Castejon Llano Ponte Miguel Alvaro
- Martin Cavanna Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 498244, I/A 4 (11/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-117-28
Administrador Solidario
- Gonzalez De Castejon Llano Ponte Miguel Alvaro
- Martin Cavanna Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 498244, I/A 3 (11/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-117-28
Empresa: PENSIONS CAIXA 88 FP
MRO.COMS.CTR
- Martin Cavanna Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38247 , F 33, S 8, H B 318961, I/A 33 (31/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-08
Administrador Mancomunado
- Gonzalez De Castejon Llano Ponte Miguel Alvaro
- Martin Cavanna Miguel Angel
Administrador Solidario
- Gonzalez De Castejon Llano Ponte Miguel Alvaro
- Martin Cavanna Miguel Angel
Apoderado Solidario
- Gonzalez De Castejon Llano Ponte Miguel Alvaro
- Martin Cavanna Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27649 , F 68, S 8, H M 498244, I/A 1 (13/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-75-28
Administrador Mancomunado
- Gonzalez De Castejon Llano Ponte Miguel Alvaro
- Martin Cavanna Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27649 , F 68, S 8, H M 498244, I/A 1 (13/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-75-28
Empresa: PENSIONS CAIXA 88 FP
MRO.COMS.CTR
- Arriola Gallego Maria Eugenia
- Garcia Arranz Maria Soledad
- Martin Cavanna Miguel Angel
- Plaza Mayor Pablo
PRE.COMS.CTR
SEC.COMS.CTR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38247 , F 32, S 8, H B 318961, I/A 31 (29/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-28-08
Información de MARTIN CAVANNA MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de MARTIN CAVANNA MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN CAVANNA MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos