MARTIN CASTILLO MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de MARTIN CASTILLO MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTIN CASTILLO MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASEDIS GESTION SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/10/2015 | |
INSULEX GASTEIZ SL | Administrador Solidario | 03/02/2014 | |
ASEDIS GESTION SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/12/2013 | |
ASEDIS GESTION SL | Presidente | 18/12/2013 | |
ASEDIS GESTION SL | Consejero | 18/12/2013 |
VINCULACIONES DE MARTIN CASTILLO MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN CASTILLO MIGUEL ANGEL
Empresa: ASEDIS GESTION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alonso Gonzalez Lorena
- Arregui Saez De Ocariz Cristina
- Martin Castillo Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 723 , F 182, S 8, H VI 4714, I/A 7 (19/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-206-01
Empresa: INSULEX GASTEIZ SL
Administrador Solidario
- Alonso Gonzalez Lorena
- Arregui Saez De Ocariz Cristina
- Martin Castillo Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1551 , F 15, S 8, H VI 16820, I/A 1 (03/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-30-01
Empresa: ASEDIS GESTION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alonso Gonzalez Lorena
- Arregui Saez De Ocariz Cristina
- Martin Castillo Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 723 , F 181, S 8, H VI 4714, I/A 6 (26/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-11-01
Empresa: ASEDIS GESTION SL
Consejero
- Alonso Gonzalez Lorena
- Arregui Saez De Ocariz Cristina
- Martin Castillo Miguel Angel
Presidente
- Martin Castillo Miguel Angel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 723 , F 181, S 8, H VI 4714, I/A 5 (18/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-249-01
Empresa: ASEDIS GESTION SL
Administrador Solidario
- Martin Castillo Miguel Angel
- Vallejo Ochoa Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 723 , F 181, S 8, H VI 4714, I/A 5 (18/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-249-01
Información de MARTIN CASTILLO MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de MARTIN CASTILLO MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN CASTILLO MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos