MARTIN CARCELES FRAILE
Informe ejecutivo de MARTIN CARCELES FRAILE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTIN CARCELES FRAILE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARTEMUR SA | Secretario | 20/04/2023 | |
ARTEMUR SA | Consejero | 20/04/2023 | |
PROMOCIONES ARTEMUR SA | Vicepresidente | 05/08/2022 | |
PROMOCIONES ARTEMUR SA | Consejero | 05/08/2022 | |
PROMOCIONES ARTEMUR SA | Apoderado | 30/03/2021 | |
UNIVERSAL IN'GENIUS SL | Administrador Unico | 10/04/2014 |
VINCULACIONES DE MARTIN CARCELES FRAILE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN CARCELES FRAILE
Empresa: ARTEMUR SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
- Martin Carceles Fraile
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2611 , F 216, S 8, H MU 7851, I/A 49 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-30
Empresa: ARTEMUR SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2611 , F 216, S 8, H MU 7851, I/A 49 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-30
Empresa: PROMOCIONES ARTEMUR SA
Consejero
- Jose Carceles Hernandez
- Juan Jose Garre Osete
- Manuel Saorin Saorin
- Maria Pilar Martinez Castillo
- Martin Carceles Fraile
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Martin Carceles Fraile
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 260 , F 42, S 8, H MU 5056, I/A 21 (05/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-30
Empresa: PROMOCIONES ARTEMUR SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Juan Jose Garre Osete
- Martin Carceles Fraile
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 260 , F 42, S 8, H MU 5056, I/A 21 (05/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-154-30
Empresa: PROMOCIONES ARTEMUR SA
Apoderado
- Martin Carceles Fraile
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Juan Jose Garre Osete
- Martin Carceles Fraile
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 260 , F 42, S 8, H MU 5056, I/A 20 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-30
Empresa: ARTEMUR SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2611 , F 216, S 8, H MU 7851, I/A 47 (29/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-30
Empresa: PROMOCIONES AREMUR SL
Consejero Delegado
Consejero
- Domingo Saorin Miñano
- Jose Carceles Hernandez
- Juan Jose Garre Osete
- Maria Pilar Martinez Castillo
- Martin Carceles Fraile
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Martin Carceles Fraile
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 327 , F 161, S 8, H MU 6261, I/A 1 c (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-44-30
Empresa: UNIVERSAL IN'GENIUS SL
Administrador Unico
- Martin Carceles Fraile
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3006 , F 139, S 8, H MU 83994, I/A 2 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-75-30
Empresa: UNIVERSAL IN'GENIUS SL
Administrador Mancomunado
- Martin Carceles Fraile
- Sergio Martinez Galan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3006 , F 139, S 8, H MU 83994, I/A 2 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-75-30
Empresa: UNIVERSAL IN'GENIUS SL
Administrador Mancomunado
- Martin Carceles Fraile
- Sergio Martinez Galan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3006 , F 139, S 8, H MU 83994, I/A 1 (19/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-247-30
Información de MARTIN CARCELES FRAILE
Mostramos los datos de MARTIN CARCELES FRAILE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN CARCELES FRAILE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos