MARTIN CANO VICTOR
Informe ejecutivo de MARTIN CANO VICTOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTIN CANO VICTOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAIXABANK SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/10/2017 |
VINCULACIONES DE MARTIN CANO VICTOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN CANO VICTOR
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Camacho Torrent David
- Martin Cano Victor
- Pomar Requejo Quirino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45823 , F 225, S 8, H B 41232, I/A 1112 (10/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-200-08
Empresa: ORSA PATRIMONIOS SICAV
Consejero
- Martin Cano Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24846 , F 14, S 8, H M 447235, I/A 13 (05/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-8-28
Empresa: ORSA PATRIMONIOS SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24846 , F 11, S 8, H M 447235, I/A 5 (31/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-150-28
Información de MARTIN CANO VICTOR
Mostramos los datos de MARTIN CANO VICTOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN CANO VICTOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos