MARTIN BURRIEZA MARIA DEL ROSARIO
Informe ejecutivo de MARTIN BURRIEZA MARIA DEL ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTIN BURRIEZA MARIA DEL ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPLOTACION EL MENCHO SL | Apoderado | 30/08/2016 | |
CASILLAS DEL TAMARGUILLO SA | Apoderado | 30/08/2016 |
VINCULACIONES DE MARTIN BURRIEZA MARIA DEL ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN BURRIEZA MARIA DEL ROSARIO
Empresa: CASILLAS DEL TAMARGUILLO SA
Apoderado
- Martin Burrieza Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3470 , F 150, S 8, H M 58659, I/A 15 (30/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-171-28
Empresa: EXPLOTACION EL MENCHO SL
Apoderado
- Martin Burrieza Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19124 , F 160, S 8, H M 334606, I/A 7 (30/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-171-28
Empresa: UNION RAMAR SL
Administrador Solidario
- Martin Burrieza Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20241 , F 86, S 8, H M 357669, I/A 2 (15/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-28
Empresa: CASILLAS DEL TAMARGUILLO SA
Administrador Solidario
- Martin Burrieza Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3470 , F 149, S 8, H M 58659, I/A 12 (14/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-28
Empresa: EXPLOTACION EL MENCHO SL
Administrador Solidario
- Martin Burrieza Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19124 , F 158, S 8, H M 334606, I/A 3 (28/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-28
Empresa: CASILLAS DEL TAMARGUILLO SA
Administrador Solidario
- Martin Burrieza Maria Del Rosario
- Ramos Vega Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3470 , F 148, S 8, H M 58659, I/A 11 (05/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-28
Información de MARTIN BURRIEZA MARIA DEL ROSARIO
Mostramos los datos de MARTIN BURRIEZA MARIA DEL ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN BURRIEZA MARIA DEL ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos