MARTIN BORREGON MAIER JOSE LUIS
Informe ejecutivo de MARTIN BORREGON MAIER JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE MARTIN BORREGON MAIER JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA OFRENDA TABERN SL | Administrador Solidario | 09/02/2009 |
VINCULACIONES DE MARTIN BORREGON MAIER JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN BORREGON MAIER JOSE LUIS
Empresa: GRECOROMANOS SL
Administrador Solidario
- Castejon Morejon Oliver
- Martin Borregon Maier Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10844 , F 156, S 8, H M 171260, I/A 6 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-53-28
Empresa: LACONCA HOSTELERIA Y RESTAURACION SL
Administrador Solidario
- Castejon Morejon Oliver
- Martin Borregon Maier Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17490 , F 82, S 8, H M 300325, I/A 6 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-141-28
Empresa: LA OFRENDA CARS SL
Liquidador
- Martin Borregon Maier Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27506 , F 27, S 8, H M 495616, I/A 2 (23/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-22-28
Empresa: LA OFRENDA CARS SL
Administrador Solidario
- Castejon Morejon Oliver
- Gonzalez Saez Blanca
- Martin Borregon Maier Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27506 , F 27, S 8, H M 495616, I/A 2 (23/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-22-28
Empresa: LA OFRENDA CARS SL
Administrador Solidario
- Castejon Morejon Oliver
- Gonzalez Saez Blanca
- Martin Borregon Maier Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27506 , F 24, S 8, H M 495616, I/A 1 (24/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-45-28
Empresa: LACONCA HOSTELERIA Y RESTAURACION SL
Administrador Solidario
- Castejon Morejon Oliver
- Martin Borregon Maier Jose Luis
- Mendonca Teixeira Lino Leon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17490 , F 81, S 8, H M 300325, I/A 4 (09/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-34-28
Empresa: LACONCA HOSTELERIA Y RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Martin Borregon Maier Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17490 , F 81, S 8, H M 300325, I/A 4 (09/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-34-28
Empresa: LA OFRENDA TABERN SL
Administrador Solidario
- Castejon Morejon Oliver
- Gonzalez Saez Blanca
- Martin Borregon Maier Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22027 , F 2, S 8, H M 392678, I/A 3 (09/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-34-28
Empresa: LA OFRENDA TABERN SL
Administrador Unico
- Martin Borregon Maier Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22027 , F 2, S 8, H M 392678, I/A 3 (09/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-34-28
Empresa: GRECOROMANOS SL
Administrador Solidario
- Castejon Morejon Oliver
- Martin Borregon Maier Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10844 , F 156, S 8, H M 171260, I/A 5 (09/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-34-28
VER MAS ACTOS
Información de MARTIN BORREGON MAIER JOSE LUIS
Mostramos los datos de MARTIN BORREGON MAIER JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN BORREGON MAIER JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos