MARTIN BORAU MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de MARTIN BORAU MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE MARTIN BORAU MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLANCY MANAGEMENT SL | Administrador Unico | 15/12/2017 | |
INDAMIX FORUM SA | Vicepresidente | 13/08/2015 | 12/11/2015 |
INDAMIX FORUM SA | Consejero Delegado | 13/08/2015 | 12/11/2015 |
INDAMIX FORUM SA | Consejero | 13/08/2015 | 12/11/2015 |
COX ABG GROUP SA | Consejero | 18/09/2014 | 12/06/2015 |
PLATINUM CLASS SL | Administrador Unico | 10/01/2011 | 04/02/2014 |
VINCULACIONES DE MARTIN BORAU MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN BORAU MIGUEL ANGEL
Empresa: CLANCY MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Martin Borau Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24718 , F 116, S 8, H M 444990, I/A 3 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-28
Empresa: INDAMIX FORUM SA
Consejero Delegado
- Martin Borau Miguel Angel
Consejero
- Calzada Torres Juan Pablo
- Fernandez Prieto Angel
- Martin Borau Miguel Angel
- Sanz Rojano Juan Luis
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Martin Borau Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33365 , F 104, S 8, H M 600563, I/A 4 (12/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-222-28
Empresa: INDAMIX FORUM SA
Consejero Delegado
- Martin Borau Miguel Angel
Consejero
- Calzada Torres Juan Pablo
- Fernandez Prieto Angel
- Martin Borau Miguel Angel
- Sanz Rojano Juan Luis
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Martin Borau Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33365 , F 103, S 8, H M 600563, I/A 3 (13/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-159-28
Empresa: COX ENERGY SOLAR SA
Consejero
- Martin Borau Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32646 , F 59, S 8, H M 587639, I/A 6 (12/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-114-28
Empresa: COX ENERGY SOLAR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Fernandez Prieto Angel
- Martin Borau Miguel Angel
- Riquelme Vives Enrique Jose
- Rodriguez Lopez Adolfo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32646 , F 55, S 8, H M 587639, I/A 1 (18/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-183-28
Empresa: PLATINUM CLASS SL
Administrador Unico
- Martin Borau Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21540 , F 23, S 8, H M 383225, I/A 6 (04/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-30-28
Empresa: PLATINUM CLASS SL
Administrador Unico
- Martin Borau Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21540 , F 22, S 8, H M 383225, I/A 4 (10/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-28
Información de MARTIN BORAU MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de MARTIN BORAU MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN BORAU MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos