MARTIN BETANCORT GABRIEL
Informe ejecutivo de MARTIN BETANCORT GABRIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTIN BETANCORT GABRIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANIA SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO SL | Representante | 24/04/2023 | |
IGM FACILITIES MANAGEMENT SL | Administrador Unico | 07/05/2021 | |
IGM FACILITIES MANAGEMENT SL | Socio Unico | 07/05/2021 | |
SANIA SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO SL | Apoderado | 12/07/2013 |
VINCULACIONES DE MARTIN BETANCORT GABRIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN BETANCORT GABRIEL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Representante
- Martin Betancort Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24353 , F 225, S 8, H M 438005, I/A 14 (24/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-82-28
Consejero Delegado
Consejero
- CANARILIME SL
- Martin Betancort Gabriel
Presidente
Representante
- Martin Betancort Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24353 , F 225, S 8, H M 438005, I/A 14 (24/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-82-28
Presidente
- Martin Betancort Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24353 , F 225, S 8, H M 438005, I/A 13 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-28
Empresa: IGM FACILITIES MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Martin Betancort Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2265 , F 22, S 8, H GC 58125, I/A 1 (07/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-91-35
Empresa: IGM FACILITIES MANAGEMENT SL
Socio Único
- Martin Betancort Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2265 , F 22, S 8, H GC 58125, I/A 1 (07/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-91-35
Presidente
- Martin Betancort Gabriel
Representante
- Martin Betancort Gabriel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24353 , F 224, S 8, H M 438005, I/A 12 (25/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24353 , F 223, S 8, H M 438005, I/A 10 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-136-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24353 , F 222, S 8, H M 438005, I/A 8 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-136-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24353 , F 222, S 8, H M 438005, I/A 8 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-136-28
Apoderado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24353 , F 218, S 8, H M 438005, I/A 4 (05/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-52-28
Información de MARTIN BETANCORT GABRIEL
Mostramos los datos de MARTIN BETANCORT GABRIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN BETANCORT GABRIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos