MARTIN BENGT NILSSON ERLEMAN
Informe ejecutivo de MARTIN BENGT NILSSON ERLEMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTIN BENGT NILSSON ERLEMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GREENFOOD EXPORT IBERICA SL | Consejero | 29/09/2015 | 17/11/2016 |
GREENFOOD EXPORT IBERICA SL | Apoderado Mancomunado | 21/01/2016 | 17/11/2016 |
VINCULACIONES DE MARTIN BENGT NILSSON ERLEMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN BENGT NILSSON ERLEMAN
Empresa: GREENFOOD EXPORT IBERICA SL
Apoderado Mancomunado
- Martin Bengt Nilsson Erleman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2730 , F 141, S 8, H GI 48765, I/A 12 (17/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-226-17
Empresa: GREENFOOD EXPORT IBERICA SL
Consejero
- Martin Bengt Nilsson Erleman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2730 , F 141, S 8, H GI 48765, I/A 12 (17/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-226-17
Empresa: GREENFOOD EXPORT IBERICA SL
Apoderado Mancomunado
- Jussi Olavi Alitalo
- Martin Bengt Nilsson Erleman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2730 , F 140, S 8, H GI 48765, I/A 11 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-17
Empresa: STC GREEN FOOD EXPORT IBERICA SL
Consejero
- Martin Bengt Nilsson Erleman
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2730 , F 140, S 8, H GI 48765, I/A 9 (29/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-191-17
Información de MARTIN BENGT NILSSON ERLEMAN
Mostramos los datos de MARTIN BENGT NILSSON ERLEMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN BENGT NILSSON ERLEMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos