MARTIN BENES MARIA EUGENIA
Informe ejecutivo de MARTIN BENES MARIA EUGENIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MARTIN BENES MARIA EUGENIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IRABE SL | Administrador Solidario | 05/10/2021 | |
SEIMPANOR SL | Administrador Solidario | 09/02/2018 | |
OLAKETA ASESORES SL | Administrador Solidario | 20/11/2017 |
VINCULACIONES DE MARTIN BENES MARIA EUGENIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN BENES MARIA EUGENIA
Empresa: IRABE SL
Administrador Solidario
- Martin Benes Maria Eugenia
- Martin Benes Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 294 , F 150, S 8, H LO 1988, I/A 9 (05/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-198-26
Empresa: SEIMPANOR SL
Administrador Solidario
- Benes Villar Rosa Maria
- Martin Benes Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1891 , F 129, S 8, H SS 19038, I/A 10 (30/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-154-20
Empresa: SEIMPANOR SL
Administrador Solidario
- Martin Benes Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1891 , F 129, S 8, H SS 19038, I/A 9 (09/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-34-20
Empresa: OLAKETA ASESORES SL
Administrador Solidario
- Martin Benes Maria Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2800 , F 36, S 8, H SS 39671, I/A 2 (20/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-20
Información de MARTIN BENES MARIA EUGENIA
Mostramos los datos de MARTIN BENES MARIA EUGENIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN BENES MARIA EUGENIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos